SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lužec má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lužec (49111728) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese Hejnická 793, 46401 Raspenava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 a je stále aktivní. SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lužec má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lužec nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lužec na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 29935 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 49111728 | |
Jméno: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lužec | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Hejnická 793, Raspenava 46401, Česká republika | 19.5.2014 |
---|---|---|
Adresa: | , Lužec, Raspenava, Hejnická 85 , | 1.1.2014 - 19.5.2014 |
starosta | Josef Kodeš |
---|---|
Ve funkci | od 2.3.2024 |
Adresa | 287, 46401 Raspenava |
starosta | Jiří Skalický |
---|---|
Ve funkci | od 4.6.2020 do 22.11.2023 |
Adresa | Pod strání 760, 46401 Raspenava |
Starosta | Jiří Skalický |
---|---|
Ve funkci | od 1.8.2019 do 4.6.2020 |
Adresa | Pod strání 760, 46401 Raspenava |
starosta | Jiří Skalický |
---|---|
Ve funkci | od 16.2.2016 do 1.8.2019 |
Adresa | Pod strání 760, 46401 Raspenava |
IČO (identifikační číslo): | 49111728 |
---|---|
Jméno: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lužec |
Právní forma podnikání: | Pobočný spolek |
Vznik první živnosti: | 9. 4. 1991 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | Hejnická 793, Raspenava 46401 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 4. 6. 2014 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 2. 6. 2014 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 2. 6. 2014 |
Člen statutárního orgánu: | Josef Kodeš |
---|
IČO: | 49111728 |
---|---|
Firma: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lužec |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Liberec |
Základní územní jednotka: | Raspenava |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 9. 4. 1991 |
Sídlo: | Hejnická 793, Raspenava 46401 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Maloobchod s nápoji |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Činnosti profesních organizací |