SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lomnička má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lomnička (65265718) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese 103, 66601 Lomnička. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lomnička má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lomnička nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lomnička na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 36046 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 65265718 | |
Jméno: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lomnička | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 103, Lomnička 66601, Česká republika | 28.7.2015 |
---|---|---|
Adresa: | 100, Lomnička 66601, Česká republika | 1.1.2014 - 28.7.2015 |
starosta | Petr Špaček |
---|---|
Ve funkci | od 7.10.2020 |
Adresa | 116, 66601 Lomnička |
starosta | Petr Špaček |
---|---|
Ve funkci | od 28.1.2020 do 7.10.2020 |
Adresa | 116, 66601 Lomnička |
starosta | Petr Špaček |
---|---|
Ve funkci | od 28.7.2015 do 28.1.2020 |
Adresa | 116, 66601 Lomnička |
IČO: | 65265718 |
---|---|
Firma: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lomnička |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Brno-venkov |
Základní územní jednotka: | Lomnička |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 6. 6. 1996 |
Sídlo: | 103, Lomnička 66601 |
---|
Činnosti v oblasti protipožární ochrany |