SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lisov - v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lisov - v likvidaci (49183052) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese 3, 33301 Lisov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 a je stále aktivní. SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lisov - v likvidaci má tři obory činností.
Jako zdroj dat o SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lisov - v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lisov - v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 33462 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 49183052 | |
Jméno: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lisov | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 3, Lisov 33301, Česká republika | 12.1.2017 |
---|---|---|
Adresa: | , Lisov, , | 1.1.2014 - 12.1.2017 |
starosta | Karel Rejcha |
---|---|
Ve funkci | od 12.6.2019 |
Adresa | 18, 33301 Honezovice |
starosta | Karel Rejcha |
---|---|
Ve funkci | od 5.10.2018 do 12.6.2019 |
Adresa | 18, 33301 Honezovice |
starosta | Karel Rejcha |
---|---|
Ve funkci | od 12.1.2017 do 5.10.2018 |
Adresa | 4, 33301 Lisov |
starosta | Karel Rejcha |
---|---|
Ve funkci | od 12.1.2017 do 5.10.2018 |
Adresa | 4, 33301 Lisov |
IČO (identifikační číslo): | 49183052 |
---|---|
Jméno: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lisov - v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Pobočný spolek |
Vznik první živnosti: | 9. 10. 1995 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | 3, Lisov 33301 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 19. 6. 2014 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 17. 6. 2014 |
Člen statutárního orgánu: | Karel Rejcha |
---|
IČO: | 49183052 |
---|---|
Firma: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lisov - v likvidaci |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Plzeň-jih |
Základní územní jednotka: | Lisov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 9. 10. 1995 |
Sídlo: | 3, Lisov 33301 |
---|
Maloobchod s nápoji |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Činnosti v oblasti protipožární ochrany |