SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lidmovice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lidmovice (65954912) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese 18, 38901 Skočice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lidmovice má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lidmovice nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lidmovice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 33218 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 65954912 | |
Jméno: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lidmovice | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 18, Skočice 38901, Česká republika | 15.4.2015 |
---|---|---|
Adresa: | , Skočice, Lidmovice , | 1.1.2014 - 15.4.2015 |
starosta | Ing. Jiří Hasil |
---|---|
Ve funkci | od 9.6.2020 |
Adresa | 9, 38901 Skočice |
starosta | Marek Peška |
---|---|
Ve funkci | od 16.5.2019 do 9.6.2020 |
Adresa | 6, 38901 Skočice |
starosta | Marek Peška |
---|---|
Ve funkci | od 15.4.2015 do 16.5.2019 |
Adresa | 6, 38901 Skočice |
IČO: | 65954912 |
---|---|
Firma: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lidmovice |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Strakonice |
Základní územní jednotka: | Skočice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 6. 9. 1995 |
Sídlo: | 18, Skočice 38901 |
---|
Činnosti v oblasti protipožární ochrany |