SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lešany má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lešany (66132894) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese 28, 25744 Lešany. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 a je stále aktivní. SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lešany má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lešany nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lešany na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 36560 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 66132894 | |
Jméno: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lešany | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 28, Lešany 25744, Česká republika | 4.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | , Lešany, , | 1.1.2014 - 4.10.2016 |
Starosta | Ing. Jan Matějovský |
---|---|
Ve funkci | od 17.2.2024 |
Adresa | 56, 25744 Lešany |
Starosta | Ing. Jan Matějovský |
---|---|
Ve funkci | od 6.8.2020 do 17.2.2024 |
Adresa | 6, 25744 Lešany |
starosta | Luboš Matějovský |
---|---|
Ve funkci | od 14.2.2019 do 6.8.2020 |
Adresa | 6, 25744 Lešany |
starosta | Luboš Matějovský |
---|---|
Ve funkci | od 4.10.2016 do 14.2.2019 |
Adresa | 6, 25744 Lešany |
IČO (identifikační číslo): | 66132894 |
---|---|
Jméno: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lešany |
Právní forma podnikání: | Pobočný spolek |
Vznik první živnosti: | 30. 10. 1996 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | 28, Lešany 25744 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 14. 4. 2014 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 14. 4. 2014 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 14. 4. 2014 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Jan Matějovský |
---|
IČO: | 66132894 |
---|---|
Firma: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lešany |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Benešov |
Základní územní jednotka: | Lešany |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 30. 10. 1996 |
Sídlo: | 28, Lešany 25744 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Maloobchod s nápoji |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Činnosti v oblasti protipožární ochrany |