SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lazec má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lazec (66326036) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese 73, 26241 Příbram. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lazec má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lazec nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lazec na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 33730 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 66326036 | |
Jméno: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lazec | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 73, Příbram 26241, Česká republika | 23.1.2017 |
---|---|---|
Adresa: | , Příbram, Lazec , | 1.1.2014 - 23.1.2017 |
starosta | Bc. Jiří Chloupek |
---|---|
Ve funkci | od 4.6.2020 |
Adresa | Okrouhlice 11, 26101 Příbram |
starosta | Jiří Chloupek |
---|---|
Ve funkci | od 9.5.2018 do 4.6.2020 |
Adresa | Okrouhlice 11, 26101 Příbram |
starosta | Jiří Ječný |
---|---|
Ve funkci | od 23.1.2017 do 9.5.2018 |
Adresa | 59, 26101 Příbram |
starosta | Jiří Ječný |
---|---|
Ve funkci | od 23.1.2017 do 9.5.2018 |
Adresa | 59, 26101 Příbram |
IČO: | 66326036 |
---|---|
Firma: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lazec |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Příbram |
Základní územní jednotka: | Příbram |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 7. 12. 1995 |
Sídlo: | 73, Příbram 26241 |
---|
Činnosti v oblasti protipožární ochrany |