SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Labské Chrčice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Labské Chrčice (65666771) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese 41, 28126 Labské Chrčice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Labské Chrčice má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Labské Chrčice nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Labské Chrčice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 36220 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 65666771 | |
Jméno: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Labské Chrčice | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 41, Labské Chrčice 28126, Česká republika | 19.10.2015 |
---|---|---|
Adresa: | , Labské Chrčice, , | 1.1.2014 - 19.10.2015 |
starosta | Miloslav Hlad |
---|---|
Ve funkci | od 28.7.2020 |
Adresa | 21, 28126 Labské Chrčice |
Starosta | Miloslav Hlad |
---|---|
Ve funkci | od 26.10.2019 do 28.7.2020 |
Adresa | 21, 28126 Labské Chrčice |
starosta | Miloslav Hlad |
---|---|
Ve funkci | od 19.10.2015 do 26.10.2019 |
Adresa | 21, 28126 Labské Chrčice |
IČO: | 65666771 |
---|---|
Firma: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Labské Chrčice |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Pardubice |
Základní územní jednotka: | Labské Chrčice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 8. 7. 1996 |
Sídlo: | 41, Labské Chrčice 28126 |
---|
Činnosti v oblasti protipožární ochrany |