SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kyjov má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kyjov (72053224) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese 17, 58001 Kyjov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 a je stále aktivní. SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kyjov má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kyjov nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kyjov na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 37716 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 72053224 | |
Jméno: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kyjov | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 17, Kyjov 58001, Česká republika | 9.7.2015 |
---|---|---|
Adresa: | 46, Kyjov 58001, Česká republika | 1.1.2014 - 9.7.2015 |
starosta | Josef Neubauer |
---|---|
Ve funkci | od 24.7.2024 |
Adresa | 77, 58001 Kyjov |
starosta | Josef Neubauer |
---|---|
Ve funkci | od 21.3.2024 do 24.7.2024 |
Adresa | 37, 58001 Ždírec |
starosta | Roman Prokop |
---|---|
Ve funkci | od 27.10.2023 do 21.3.2024 |
Adresa | Renneská třída 329/13, 63900 Brno |
starosta | Roman Prokop |
---|---|
Ve funkci | od 15.7.2020 do 27.10.2023 |
Adresa | 15, 58001 Kyjov |
starosta | Roman Prokop |
---|---|
Ve funkci | od 13.4.2018 do 15.7.2020 |
Adresa | 15, 58001 Kyjov |
starosta | Vladimír Šereda |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.2015 do 13.4.2018 |
Adresa | 27, 58001 Kyjov |
IČO (identifikační číslo): | 72053224 |
---|---|
Jméno: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kyjov |
Právní forma podnikání: | Pobočný spolek |
Vznik první živnosti: | 2. 11. 2009 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | 17, Kyjov 58001 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 16. 4. 2014 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 9. 4. 2014 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 9. 4. 2014 |
Člen statutárního orgánu: | Josef Neubauer |
---|
IČO: | 72053224 |
---|---|
Firma: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kyjov |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Havlíčkův Brod |
Základní územní jednotka: | Kyjov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 2. 11. 2009 |
Sídlo: | 17, Kyjov 58001 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Maloobchod s nápoji |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Činnosti v oblasti protipožární ochrany |