SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Květov má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Květov (65941951) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese 7, 39901 Květov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Květov má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Květov nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Květov na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 35381 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 65941951 | |
Jméno: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Květov | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 7, Květov 39901, Česká republika | 19.4.2016 |
---|---|---|
Adresa: | , Květov, , | 1.1.2014 - 19.4.2016 |
starosta | Josef Stejskal |
---|---|
Ve funkci | od 30.9.2020 |
Adresa | 25, 39901 Květov |
starosta | Ladislav Češka |
---|---|
Ve funkci | od 16.5.2019 do 30.9.2020 |
Adresa | 28, 39901 Květov |
starosta | Ladislav Češka |
---|---|
Ve funkci | od 19.4.2016 do 16.5.2019 |
Adresa | 28, 39901 Květov |
IČO: | 65941951 |
---|---|
Firma: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Květov |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Písek |
Základní územní jednotka: | Květov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 23. 2. 1996 |
Sídlo: | 7, Květov 39901 |
---|
Činnosti v oblasti protipožární ochrany |