SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kunratice u Cvikova má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kunratice u Cvikova (65650441) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese 1, 47155 Kunratice u Cvikova. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 a je stále aktivní. SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kunratice u Cvikova má tři obory činností.
Jako zdroj dat o SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kunratice u Cvikova nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kunratice u Cvikova na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 29959 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 65650441 | |
Jméno: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kunratice u Cvikova | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 1, Kunratice u Cvikova 47155, Česká republika | 21.3.2016 |
---|---|---|
Adresa: | 58, Kunratice u Cvikova 47155, Česká republika | 1.1.2014 - 21.3.2016 |
starosta | Radek Kettner |
---|---|
Ve funkci | od 31.7.2020 |
Adresa | 388, 47155 Kunratice u Cvikova |
starosta | Radek Kettner |
---|---|
Ve funkci | od 1.8.2019 do 31.7.2020 |
Adresa | 388, 47155 Kunratice u Cvikova |
starosta | Radek Kettner |
---|---|
Ve funkci | od 21.3.2016 do 1.8.2019 |
Adresa | 388, 47155 Kunratice u Cvikova |
IČO (identifikační číslo): | 65650441 |
---|---|
Jméno: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kunratice u Cvikova |
Právní forma podnikání: | Pobočný spolek |
Vznik první živnosti: | 9. 4. 1991 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | 58, Kunratice u Cvikova 47155 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 26. 1. 2015 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 19. 1. 2015 |
Člen statutárního orgánu: | Radek Kettner |
---|
IČO: | 65650441 |
---|---|
Firma: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kunratice u Cvikova |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Česká Lípa |
Základní územní jednotka: | Kunratice u Cvikova |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 9. 4. 1991 |
Sídlo: | 1, Kunratice u Cvikova 47155 |
---|
Maloobchod s nápoji |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Činnosti v oblasti protipožární ochrany |