SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Křídla má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Sídlí na adrese 1, 59231 Křídla. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 a je stále aktivní. SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Křídla má tři obory činností.
Jako zdroj dat o SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Křídla nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Křídla na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 31411 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 48897868 | |
Jméno: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Křídla | |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 1, Křídla 59231, Česká republika | 1.1.2014 |
---|
starosta | Ladislav Jiříček |
---|---|
Ve funkci | od 17.9.2020 |
Adresa | 34, 59231 Křídla |
starosta | Ladislav Jiříček |
---|---|
Ve funkci | od 10.12.2019 do 17.9.2020 |
Adresa | 34, 59231 Křídla |
starosta | Ladislav Jiříček |
---|---|
Ve funkci | od 19.5.2015 do 10.12.2019 |
Adresa | 34, 59231 Křídla |
IČO (identifikační číslo): | 48897868 |
---|---|
Jméno: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Křídla |
Právní forma podnikání: | Pobočný spolek |
Vznik první živnosti: | 7. 2. 1995 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | 1, Křídla 59231 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 12. 2. 2014 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 23. 5. 1996 |
Člen statutárního orgánu: | Ladislav Jiříček |
---|
IČO: | 48897868 |
---|---|
Firma: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Křídla |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Žďár nad Sázavou |
Základní územní jednotka: | Křídla |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 7. 2. 1995 |
Sídlo: | 1, Křídla 59231 |
---|
Maloobchod s nápoji |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Činnosti v oblasti protipožární ochrany |