SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kováň má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kováň (62454030) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese 40, 29425 Kováň. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kováň má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kováň nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kováň na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 37042 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 62454030 | |
Jméno: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kováň | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 40, Kováň 29425, Česká republika | 15.7.2016 |
---|---|---|
Adresa: | , Kováň, , | 1.1.2014 - 15.7.2016 |
starosta | Patrik Slánský |
---|---|
Ve funkci | od 25.6.2020 |
Adresa | 54, 29425 Kováň |
starosta | Vladimír Pfleger |
---|---|
Ve funkci | od 18.3.2019 do 25.6.2020 |
Adresa | 15, 29425 Kováň |
starosta | Vladimír Pfleger |
---|---|
Ve funkci | od 15.7.2016 do 18.3.2019 |
Adresa | 15, 29425 Kováň |
IČO: | 62454030 |
---|---|
Firma: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kováň |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Mladá Boleslav |
Základní územní jednotka: | Kováň |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 21. 4. 1997 |
Sídlo: | 40, Kováň 29425 |
---|
Činnosti v oblasti protipožární ochrany |