SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Koblov má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Koblov (64989780) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese Koblovská 343/10A, 71100 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Koblov má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Koblov nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Koblov na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 32027 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 64989780 | |
Jméno: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Koblov | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Koblovská 343/10A, Ostrava 71100, Česká republika | 1.1.2014 |
---|
starosta | Martin Vidura |
---|---|
Ve funkci | od 24.6.2020 |
Adresa | Antošovická 87/65, 71100 Ostrava |
starosta | Martin Vidura |
---|---|
Ve funkci | od 25.9.2017 do 24.6.2020 |
Adresa | Antošovická 87/65, 71100 Ostrava |
starosta | Martin Vidura |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.2015 do 25.9.2017 |
Adresa | Antošovická 87/65, 71100 Ostrava |
starosta | Martin Vidura |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.2015 do 25.9.2017 |
Adresa | Antošovická 87/65, 71100 Ostrava |
IČO: | 64989780 |
---|---|
Firma: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Koblov |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Slezská Ostrava |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 14. 3. 1995 |
Sídlo: | Koblovská 343/10, Ostrava 71100 |
---|
Činnosti v oblasti protipožární ochrany |