SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kloušov má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kloušov (49182986) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese 14, 33452 Merklín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 a již ukončila svou činnost. SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kloušov má tři obory činností.
Jako zdroj dat o SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kloušov nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kloušov na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 33500 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 49182986 | |
Jméno: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kloušov | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 14, Merklín 33452, Česká republika | 21.3.2016 |
---|---|---|
Adresa: | , Merklín, Kloušov , | 1.1.2014 - 21.3.2016 |
starosta | Josef Rupert |
---|---|
Ve funkci | od 16.5.2020 |
Adresa | Na Průtahu 370/8, 32600 Plzeň |
starosta | Josef Rupert |
---|---|
Ve funkci | od 12.6.2019 do 16.5.2020 |
Adresa | Na Průtahu 370/8, 32600 Plzeň |
starosta | Josef Rupert |
---|---|
Ve funkci | od 21.3.2016 do 12.6.2019 |
Adresa | Na Průtahu 370/8, 32600 Plzeň |
IČO (identifikační číslo): | 49182986 |
---|---|
Jméno: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kloušov |
Právní forma podnikání: | Pobočný spolek |
Vznik první živnosti: | 9. 10. 1995 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | 14, Merklín 33452 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | přerušená |
Vznik oprávnění | 15. 11. 2013 |
Přerušeno od | 1. 12. 2016 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | přerušená |
Vznik oprávnění | 22. 10. 2001 |
Přerušeno od | 1. 12. 2016 |
Člen statutárního orgánu: | Josef Rupert |
---|
IČO: | 49182986 |
---|---|
Firma: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kloušov |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Plzeň-jih |
Základní územní jednotka: | Merklín |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 9. 10. 1995 |
Sídlo: | 14, Merklín 33452 |
---|
Maloobchod s nápoji |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Činnosti v oblasti protipožární ochrany |