SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kloboučky má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kloboučky (65840232) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese Ždánská 211, 68501 Bučovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kloboučky má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kloboučky nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kloboučky na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 33029 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 65840232 | |
Jméno: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kloboučky | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Ždánská 211, Bučovice 68501, Česká republika | 23.10.2015 |
---|---|---|
Adresa: | , Bučovice, Kloboučky , | 1.1.2014 - 23.10.2015 |
starosta | Ing. Zdeněk Smísitel |
---|---|
Ve funkci | od 4.6.2020 |
Adresa | Ždánská 55, 68501 Bučovice |
starosta | Ing. Zdeněk Smísitel |
---|---|
Ve funkci | od 28.1.2020 do 4.6.2020 |
Adresa | Ždánská 55, 68501 Bučovice |
starosta | Ing. Zdeněk Smísitel |
---|---|
Ve funkci | od 23.10.2015 do 28.1.2020 |
Adresa | Ždánská 55, 68501 Bučovice |
IČO: | 65840232 |
---|---|
Firma: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kloboučky |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Vyškov |
Základní územní jednotka: | Bučovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 28. 8. 1995 |
Sídlo: | Ždánská 211, Bučovice 68501 |
---|
Činnosti v oblasti protipožární ochrany |