SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Klimkovice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Klimkovice (65472501) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese Požárnická 290, 74283 Klimkovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 a je stále aktivní. SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Klimkovice má dva obory činností.
Jako zdroj dat o SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Klimkovice nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Klimkovice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 33098 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 65472501 | |
Jméno: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Klimkovice | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Požárnická 290, Klimkovice 74283, Česká republika | 1.1.2014 |
---|
starosta | Ondřej Mika |
---|---|
Ve funkci | od 13.11.2020 |
Adresa | Hraniční 622, 74283 Klimkovice |
starosta | Ondřej Mika |
---|---|
Ve funkci | od 25.6.2020 do 13.11.2020 |
Adresa | Hraniční 899, 74283 Klimkovice |
starosta | Ondřej Mika |
---|---|
Ve funkci | od 25.9.2017 do 25.6.2020 |
Adresa | Hraniční 899, 74283 Klimkovice |
starosta | Ondřej Mika |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.2015 do 25.9.2017 |
Adresa | Hraniční 899, 74283 Klimkovice |
starosta | Ondřej Mika |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.2015 do 25.9.2017 |
Adresa | Hraniční 899, 74283 Klimkovice |
IČO (identifikační číslo): | 65472501 |
---|---|
Jméno: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Klimkovice |
Právní forma podnikání: | Pobočný spolek |
Vznik první živnosti: | 28. 8. 1995 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Požárnická 290, Klimkovice 74283 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 15. 4. 2014 |
Člen statutárního orgánu: | Ondřej Mika |
---|
IČO: | 65472501 |
---|---|
Firma: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Klimkovice |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Klimkovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 28. 8. 1995 |
Sídlo: | Požárnická 290, Klimkovice 74283 |
---|
Maloobchod s nápoji |
Činnosti v oblasti protipožární ochrany |