SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kateřinice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kateřinice (64629091) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese 196, 74258 Kateřinice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 a je stále aktivní. SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kateřinice má tři obory činností.
Jako zdroj dat o SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kateřinice nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kateřinice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 36166 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 64629091 | |
Jméno: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kateřinice | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 196, Kateřinice 74258, Česká republika | 15.12.2015 |
---|---|---|
Adresa: | , Kateřinice, Kateřinice 21 , | 1.1.2014 - 15.12.2015 |
starosta | Petr Poloprutský |
---|---|
Ve funkci | od 18.3.2020 |
Adresa | 229, 74258 Kateřinice |
starosta | Petr Poloprutský |
---|---|
Ve funkci | od 6.2.2020 do 18.3.2020 |
Adresa | 229, 74258 Kateřinice |
starosta | Petr Poloprutský |
---|---|
Ve funkci | od 30.5.2019 do 6.2.2020 |
Adresa | 158, 74258 Kateřinice |
starosta | Jaroslav Obsadný |
---|---|
Ve funkci | od 16.1.2018 do 30.5.2019 |
Adresa | 21, 74258 Kateřinice |
starosta | Jaroslav Obsadný |
---|---|
Ve funkci | od 15.12.2015 do 16.1.2018 |
Adresa | 21, 74258 Kateřinice |
starosta | Jaroslav Obsadný |
---|---|
Ve funkci | od 15.12.2015 do 16.1.2018 |
Adresa | 21, 74258 Kateřinice |
IČO (identifikační číslo): | 64629091 |
---|---|
Jméno: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kateřinice |
Právní forma podnikání: | Pobočný spolek |
Vznik první živnosti: | 17. 6. 1996 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | 196, Kateřinice 74258 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 19. 2. 2014 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 29. 1. 1997 |
Člen statutárního orgánu: | Petr Poloprutský |
---|
IČO: | 64629091 |
---|---|
Firma: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kateřinice |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Nový Jičín |
Základní územní jednotka: | Kateřinice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 17. 6. 1996 |
Sídlo: | 196, Kateřinice 74258 |
---|
Maloobchod s nápoji |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Činnosti v oblasti protipožární ochrany |