SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Jistebnice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Jistebnice (65942639) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese Koželužská 42, 39133 Jistebnice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 a je stále aktivní. SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Jistebnice má tři obory činností.
Jako zdroj dat o SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Jistebnice nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Jistebnice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 34820 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 65942639 | |
Jméno: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Jistebnice | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Koželužská 42, Jistebnice 39133, Česká republika | 11.5.2016 |
---|---|---|
Adresa: | , Jistebnice, , | 1.1.2014 - 11.5.2016 |
starosta | Jaromír Netolický |
---|---|
Ve funkci | od 1.10.2020 |
Adresa | Nad Hřištěm 253, 39133 Jistebnice |
starosta | Blahoslav Němeček |
---|---|
Ve funkci | od 3.6.2019 do 1.10.2020 |
Adresa | Zahradní 264, 39133 Jistebnice |
starosta | Blahoslav Němeček |
---|---|
Ve funkci | od 11.5.2016 do 3.6.2019 |
Adresa | Zahradní 264, 39133 Jistebnice |
IČO (identifikační číslo): | 65942639 |
---|---|
Jméno: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Jistebnice |
Právní forma podnikání: | Pobočný spolek |
Vznik první živnosti: | 30. 1. 1996 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Koželužská 42, Jistebnice 39133 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 7. 3. 2014 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 5. 3. 2014 |
Člen statutárního orgánu: | Jaromír Netolický |
---|
IČO: | 65942639 |
---|---|
Firma: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Jistebnice |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Tábor |
Základní územní jednotka: | Jistebnice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 30. 1. 1996 |
Sídlo: | Koželužská 42, Jistebnice 39133 |
---|
Maloobchod s nápoji |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Činnosti v oblasti protipožární ochrany |