SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Jezbiny má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Jezbiny (48623563) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese Hradecká 33, 55101 Jaroměř. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Jezbiny má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Jezbiny nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Jezbiny na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 30634 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 48623563 | |
Jméno: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Jezbiny | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Hradecká 33, Jaroměř 55101, Česká republika | 23.12.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Hradecká 42, Jaroměř 55101, Česká republika | 1.1.2014 - 23.12.2015 |
starosta | Bc. Pavel Čižmář |
---|---|
Ve funkci | od 21.3.2020 |
Adresa | Hradecká 19, 55101 Jaroměř |
starosta | Pavel Čižmář |
---|---|
Ve funkci | od 12.11.2018 do 21.3.2020 |
Adresa | Hradecká 19, 55101 Jaroměř |
starosta | Vlastislav Voříšek |
---|---|
Ve funkci | od 23.12.2015 do 17.5.2018 |
Adresa | Hradecká 42, 55101 Jaroměř |
starosta | Vlastislav Voříšek |
---|---|
Ve funkci | od 23.12.2015 do 17.5.2018 |
Adresa | Hradecká 42, 55101 Jaroměř |
IČO: | 48623563 |
---|---|
Firma: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Jezbiny |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Náchod |
Základní územní jednotka: | Jaroměř |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 10. 4. 1991 |
Sídlo: | Hradecká 33, Jaroměř 55101 |
---|
Činnosti v oblasti protipožární ochrany |