SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Janovice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Janovice (64121950) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese 411, 73911 Janovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Janovice má více oborů činností.
Jako zdroj dat o SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Janovice nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Janovice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 31606 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 64121950 | |
Jméno: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Janovice | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 411, Janovice 73911, Česká republika | 1.1.2014 |
---|
starosta | Ing. Martin Zdralek |
---|---|
Ve funkci | od 14.10.2023 |
Adresa | 306, 73911 Janovice |
starosta | Ing. Martin Zdralek |
---|---|
Ve funkci | od 2.7.2020 do 14.10.2023 |
Adresa | 547, 73911 Janovice |
starosta | Ing. Martin Zdralek |
---|---|
Ve funkci | od 2.12.2015 do 2.7.2020 |
Adresa | 547, 73911 Janovice |
IČO: | 64121950 |
---|---|
Firma: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Janovice |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Frýdek-Místek |
Základní územní jednotka: | Janovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 17. 2. 1995 |
Sídlo: | 411, Janovice 73911 |
---|
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Maloobchod s nápoji |
Reklamní činnosti |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |
Činnosti v oblasti protipožární ochrany |
Ostatní vzdělávání j. n. |
Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n. |