SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hubenov má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hubenov (65024621) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese 31, 38241 Kaplice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hubenov má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hubenov nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hubenov na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 35092 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 65024621 | |
Jméno: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hubenov | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 31, Kaplice 38241, Česká republika | 3.5.2016 |
---|---|---|
Adresa: | , Kaplice, Hubenov , | 1.1.2014 - 3.5.2016 |
starosta | Radek Miška |
---|---|
Ve funkci | od 15.8.2020 |
Adresa | 8, 38241 Kaplice |
Starosta | Václav Lukš |
---|---|
Ve funkci | od 30.4.2019 do 15.8.2020 |
Adresa | 13, 38241 Kaplice |
starosta | Václav Lukš |
---|---|
Ve funkci | od 3.5.2016 do 30.4.2019 |
Adresa | 13, 38241 Kaplice |
IČO: | 65024621 |
---|---|
Firma: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hubenov |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Český Krumlov |
Základní územní jednotka: | Kaplice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 1. 2. 1996 |
Sídlo: | 31, Kaplice 38241 |
---|
Činnosti v oblasti protipožární ochrany |