SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hruška má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hruška (62860194) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese 140, 79827 Hruška. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 a je stále aktivní. SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hruška má tři obory činností.
Jako zdroj dat o SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hruška nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hruška na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 30405 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 62860194 | |
Jméno: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hruška | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 140, Hruška 79827, Česká republika | 10.9.2015 |
---|---|---|
Adresa: | 95, Hruška 79827, Česká republika | 1.1.2014 - 10.9.2015 |
Starosta | Lubomír Sázel |
---|---|
Ve funkci | od 29.2.2020 |
Adresa | 31, 79827 Hruška |
starosta | Lubomír Sázel |
---|---|
Ve funkci | od 16.5.2019 do 29.2.2020 |
Adresa | 31, 79827 Hruška |
starosta | Jaroslav Anth |
---|---|
Ve funkci | od 10.9.2015 do 16.5.2019 |
Adresa | 49, 79827 Hruška |
IČO (identifikační číslo): | 62860194 |
---|---|
Jméno: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hruška |
Právní forma podnikání: | Pobočný spolek |
Vznik první živnosti: | 9. 4. 1991 |
Celkový počet živností: | 6 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | 140, Hruška 79827 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 13. 12. 2019 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 11. 12. 2019 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 11. 12. 2019 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 5. 2014 |
Zánik oprávnění | 30. 1. 2019 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 5. 2014 |
Zánik oprávnění | 30. 1. 2019 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 5. 2014 |
Zánik oprávnění | 30. 1. 2019 |
Člen statutárního orgánu: | Lubomír Sázel |
---|
IČO: | 62860194 |
---|---|
Firma: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hruška |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Prostějov |
Základní územní jednotka: | Hruška |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 9. 4. 1991 |
Sídlo: | 140, Hruška 79827 |
---|
Maloobchod s nápoji |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Činnosti v oblasti protipožární ochrany |