SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hrazany má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hrazany (63899426) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese 37, 39901 Hrazany. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 a je stále aktivní. SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hrazany má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hrazany nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hrazany na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 35360 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 63899426 | |
Jméno: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hrazany | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 37, Hrazany 39901, Česká republika | 19.4.2016 |
---|---|---|
Adresa: | , Hrazany, , | 1.1.2014 - 19.4.2016 |
starosta | Martin Tesař |
---|---|
Ve funkci | od 8.7.2021 |
Adresa | 28, 39901 Hrazany |
starosta | Martin Tesař |
---|---|
Ve funkci | od 9.5.2019 do 8.7.2021 |
Adresa | 28, 39901 Hrazany |
starosta | Martin Tesař |
---|---|
Ve funkci | od 19.4.2016 do 9.5.2019 |
Adresa | 28, 39901 Hrazany |
IČO (identifikační číslo): | 63899426 |
---|---|
Jméno: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hrazany |
Právní forma podnikání: | Pobočný spolek |
Vznik první živnosti: | 23. 2. 1996 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | 37, Hrazany 39901 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 22. 5. 2015 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 15. 5. 2015 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 15. 5. 2015 |
Člen statutárního orgánu: | Martin Tesař |
---|
IČO: | 63899426 |
---|---|
Firma: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hrazany |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Písek |
Základní územní jednotka: | Hrazany |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 23. 2. 1996 |
Sídlo: | 37, Hrazany 39901 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Maloobchod s nápoji |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Činnosti v oblasti protipožární ochrany |