SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hradiště má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Sídlí na adrese 35, 53825 České Lhotice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hradiště má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hradiště nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hradiště na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 61506 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 68248512 | |
Jméno: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hradiště | |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 35, České Lhotice 53825, Česká republika | 29.5.2015 |
---|---|---|
Adresa: | , 538 25 Hradiště , Česká republika | 1.1.2014 - 15.4.2015 |
starosta | Miroslav Komberec |
---|---|
Ve funkci | od 15.7.2020 |
Adresa | 14, 53825 České Lhotice |
starosta | Miroslav Komberec |
---|---|
Ve funkci | od 30.10.2019 do 15.7.2020 |
Adresa | 14, 53825 České Lhotice |
starosta | Miroslav Komberec |
---|---|
Ve funkci | od 15.4.2015 do 30.10.2019 |
Adresa | 14, 53825 České Lhotice |
IČO: | 68248512 |
---|---|
Firma: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hradiště |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Chrudim |
Základní územní jednotka: | České Lhotice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 1. 1. 1998 |
Sídlo: | 35, České Lhotice 53825 |
---|
Činnosti v oblasti protipožární ochrany |