SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hostěnice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hostěnice (65264134) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese 57, 66404 Hostěnice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hostěnice má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hostěnice nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hostěnice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 35621 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 65264134 | |
Jméno: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hostěnice | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 57, Hostěnice 66404, Česká republika | 5.8.2015 |
---|---|---|
Adresa: | 176, Hostěnice 66404, Česká republika | 1.1.2014 - 5.8.2015 |
starosta | Josef Zítka |
---|---|
Ve funkci | od 8.10.2020 |
Adresa | 27, 66404 Hostěnice |
starosta | Josef Zítka |
---|---|
Ve funkci | od 28.1.2020 do 8.10.2020 |
Adresa | 27, 66404 Hostěnice |
starosta | Josef Zítka |
---|---|
Ve funkci | od 5.8.2015 do 28.1.2020 |
Adresa | 27, 66404 Hostěnice |
IČO: | 65264134 |
---|---|
Firma: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hostěnice |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Brno-venkov |
Základní územní jednotka: | Hostěnice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 27. 3. 1996 |
Sídlo: | 57, Hostěnice 66404 |
---|
Činnosti v oblasti protipožární ochrany |