SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Horní Smržov má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Horní Smržov (71737707) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese 139, 67961 Horní Smržov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Horní Smržov má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Horní Smržov nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Horní Smržov na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 37756 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 71737707 | |
Jméno: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Horní Smržov | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 139, Horní Smržov 67961, Česká republika | 1.1.2014 |
---|
starosta | Daniel Toul |
---|---|
Ve funkci | od 30.7.2020 |
Adresa | 133, 67961 Horní Smržov |
starosta | Daniel Toul |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2019 do 30.7.2020 |
Adresa | 133, 67961 Horní Smržov |
starosta | Daniel Toul |
---|---|
Ve funkci | od 21.8.2015 do 28.12.2019 |
Adresa | 133, 67961 Horní Smržov |
IČO: | 71737707 |
---|---|
Firma: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Horní Smržov |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Blansko |
Základní územní jednotka: | Horní Smržov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 19. 8. 2010 |
Sídlo: | 139, Horní Smržov 67961 |
---|
Činnosti v oblasti protipožární ochrany |