SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Horní Slatina má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Horní Slatina (60819171) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese 39, 38001 Horní Slatina. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 a je stále aktivní. SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Horní Slatina má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Horní Slatina nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Horní Slatina na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 29826 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 60819171 | |
Jméno: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Horní Slatina | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 39, Horní Slatina 38001, Česká republika | 26.5.2015 |
---|---|---|
Adresa: | , Horní Slatina, , | 1.1.2014 - 26.5.2015 |
starosta | Ing. Antonín Urbanec |
---|---|
Ve funkci | od 13.2.2020 |
Adresa | 25, 38001 Horní Slatina |
Starosta | Ing. Antonín Urbanec |
---|---|
Ve funkci | od 9.5.2019 do 13.2.2020 |
Adresa | 25, 38001 Horní Slatina |
starosta | Ing. Antonín Urbanec |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.2015 do 9.5.2019 |
Adresa | 25, 38001 Horní Slatina |
IČO (identifikační číslo): | 60819171 |
---|---|
Jméno: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Horní Slatina |
Právní forma podnikání: | Pobočný spolek |
Vznik první živnosti: | 9. 4. 1991 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | 39, Horní Slatina 38001 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 5. 3. 2014 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 5. 3. 2014 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 5. 3. 2014 |
Člen statutárního orgánu: | Antonín Urbanec |
---|
IČO: | 60819171 |
---|---|
Firma: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Horní Slatina |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Jindřichův Hradec |
Základní územní jednotka: | Horní Slatina |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 9. 4. 1991 |
Sídlo: | 39, Horní Slatina 38001 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Maloobchod s nápoji |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Činnosti v oblasti protipožární ochrany |