SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Horní Radslavice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Horní Radslavice (65758323) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese 45, 59401 Horní Radslavice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 a je stále aktivní. SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Horní Radslavice má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Horní Radslavice nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Horní Radslavice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 32422 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 65758323 | |
Jméno: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Horní Radslavice | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 45, Horní Radslavice 59401, Česká republika | 29.4.2015 |
---|---|---|
Adresa: | , Horní Radslavice, , | 1.1.2014 - 29.4.2015 |
starosta | Karel Eliáš |
---|---|
Ve funkci | od 18.9.2020 |
Adresa | 29, 59401 Horní Radslavice |
starosta | Karel Eliáš |
---|---|
Ve funkci | od 13.12.2019 do 18.9.2020 |
Adresa | 29, 59401 Horní Radslavice |
starosta | Karel Eliáš |
---|---|
Ve funkci | od 29.4.2015 do 13.12.2019 |
Adresa | 29, 59401 Horní Radslavice |
IČO (identifikační číslo): | 65758323 |
---|---|
Jméno: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Horní Radslavice |
Právní forma podnikání: | Pobočný spolek |
Vznik první živnosti: | 2. 7. 1995 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | 45, Horní Radslavice 59401 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 10. 4. 2014 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 9. 4. 2014 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 9. 4. 2014 |
Člen statutárního orgánu: | Karel Eliáš |
---|
IČO: | 65758323 |
---|---|
Firma: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Horní Radslavice |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Žďár nad Sázavou |
Základní územní jednotka: | Horní Radslavice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 2. 7. 1995 |
Sídlo: | 45, Horní Radslavice 59401 |
---|
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Maloobchod s nápoji |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Činnosti v oblasti protipožární ochrany |
Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n. |