SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Holice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Holice (65666488) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese Hradecká 876, 53401 Holice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Holice má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Holice nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Holice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 34687 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 65666488 | |
Jméno: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Holice | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Hradecká 876, Holice 53401, Česká republika | 23.9.2015 |
---|---|---|
Adresa: | , Holice, , | 1.1.2014 - 23.9.2015 |
starosta | Vít Binko |
---|---|
Ve funkci | od 25.7.2020 |
Adresa | 251, 53371 Dolní Roveň |
starosta | Vít Binko |
---|---|
Ve funkci | od 15.10.2018 do 25.7.2020 |
Adresa | 251, 53371 Dolní Roveň |
starosta | Vít Binko |
---|---|
Ve funkci | od 23.9.2015 do 15.10.2018 |
Adresa | 251, 53371 Dolní Roveň |
starosta | Vít Binko |
---|---|
Ve funkci | od 23.9.2015 do 15.10.2018 |
Adresa | 251, 53371 Dolní Roveň |
IČO: | 65666488 |
---|---|
Firma: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Holice |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Pardubice |
Základní územní jednotka: | Holice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 16. 1. 1996 |
Sídlo: | Hradecká 876, Holice 53401 |
---|
Činnosti v oblasti protipožární ochrany |