SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hnojice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hnojice (69210322) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese 117, 78501 Hnojice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hnojice má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hnojice nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hnojice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 33976 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 69210322 | |
Jméno: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hnojice | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 117, Hnojice 78501, Česká republika | 3.6.2015 |
---|---|---|
Adresa: | , Hnojice, , | 1.1.2014 - 3.6.2015 |
Starosta | Jakub Novák |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.2024 |
Adresa | 234, 78501 Hnojice |
Starosta | Jakub Novák |
---|---|
Ve funkci | od 12.4.2024 do 26.5.2024 |
Adresa | 52, 78401 Strukov |
Starosta | Jakub Novák |
---|---|
Ve funkci | od 22.10.2020 do 12.4.2024 |
Adresa | 29, 78501 Hnojice |
starosta | Jakub Novák |
---|---|
Ve funkci | od 3.6.2015 do 22.10.2020 |
Adresa | 29, 78501 Hnojice |
IČO: | 69210322 |
---|---|
Firma: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hnojice |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Olomouc |
Základní územní jednotka: | Hnojice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 14. 12. 1995 |
Sídlo: | 117, Hnojice 78501 |
---|
Činnosti v oblasti protipožární ochrany |