SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hemže má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hemže (61239682) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese 29, 56501 Choceň. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hemže má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hemže nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hemže na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 36596 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 61239682 | |
Jméno: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hemže | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 29, Choceň 56501, Česká republika | 23.10.2015 |
---|---|---|
Adresa: | , Choceň, Hemže , | 1.1.2014 - 23.10.2015 |
starosta | Aleš Dvořák |
---|---|
Ve funkci | od 15.3.2022 |
Adresa | 1, 56501 Choceň |
starosta | Aleš Dvořák |
---|---|
Ve funkci | od 2.11.2019 do 15.3.2022 |
Adresa | 1, 56501 Choceň |
starosta | Aleš Dvořák |
---|---|
Ve funkci | od 23.10.2015 do 2.11.2019 |
Adresa | 1, 56501 Choceň |
IČO: | 61239682 |
---|---|
Firma: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hemže |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Ústí nad Orlicí |
Základní územní jednotka: | Choceň |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 8. 11. 1996 |
Sídlo: | 29, Choceň 56501 |
---|
Činnosti v oblasti protipožární ochrany |