SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dušníky má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dušníky (62771485) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese 151, 41301 Dušníky. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 a je stále aktivní. SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dušníky má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dušníky nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dušníky na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 36636 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 62771485 | |
Jméno: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dušníky | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 151, Dušníky 41301, Česká republika | 25.2.2016 |
---|---|---|
Adresa: | , Dušníky, , | 1.1.2014 - 25.2.2016 |
starosta | Tomáš Macháček |
---|---|
Ve funkci | od 22.11.2022 |
Adresa | U Koupaliště 29, 41301 Budyně nad Ohří |
starosta | Roman Pakandl |
---|---|
Ve funkci | od 24.8.2022 do 22.11.2022 |
Adresa | 49, 41301 Dušníky |
starosta | Roman Pakandl |
---|---|
Ve funkci | od 18.7.2019 do 24.8.2022 |
Adresa | 91, 41301 Dušníky |
starosta | Roman Pakandl |
---|---|
Ve funkci | od 25.2.2016 do 18.7.2019 |
Adresa | 91, 41301 Dušníky |
IČO (identifikační číslo): | 62771485 |
---|---|
Jméno: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dušníky |
Právní forma podnikání: | Pobočný spolek |
Vznik první živnosti: | 13. 11. 1996 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | 151, Dušníky 41301 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 13. 4. 2017 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 13. 4. 2017 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 13. 4. 2017 |
Člen statutárního orgánu: | Roman Pakandl |
---|
IČO: | 62771485 |
---|---|
Firma: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dušníky |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Litoměřice |
Základní územní jednotka: | Dušníky |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 13. 11. 1996 |
Sídlo: | 151, Dušníky 41301 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Maloobchod s nápoji |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Činnosti v oblasti protipožární ochrany |