SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dobšice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dobšice (64814238) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese 41, 50601 Libošovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dobšice má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dobšice nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dobšice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 36522 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 64814238 | |
Jméno: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dobšice | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 41, Libošovice 50601, Česká republika | 17.12.2015 |
---|---|---|
Adresa: | , Libošovice, Dobšice , | 1.1.2014 - 17.12.2015 |
starosta | Mariola Jadwiga Svobodová |
---|---|
Ve funkci | od 25.6.2020 |
Adresa | 23, 50601 Libošovice |
starosta | Mariola Svobodová |
---|---|
Ve funkci | od 17.12.2015 do 25.6.2020 |
Adresa | 23, 50601 Libošovice |
IČO: | 64814238 |
---|---|
Firma: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dobšice |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Jičín |
Základní územní jednotka: | Libošovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 29. 10. 1996 |
Sídlo: | 41, Libošovice 50601 |
---|
Činnosti v oblasti protipožární ochrany |