SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dobřejovice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dobřejovice (65059921) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese 96, 37341 Hosín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dobřejovice má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dobřejovice nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dobřejovice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 32748 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 65059921 | |
Jméno: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dobřejovice | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 96, Hosín 37341, Česká republika | 8.4.2016 |
---|---|---|
Adresa: | , Hosín, , | 1.1.2014 - 8.4.2016 |
starosta | Václav Zabilka |
---|---|
Ve funkci | od 6.3.2020 |
Adresa | 67, 37341 Hosín |
Starosta | Václav Zabilka |
---|---|
Ve funkci | od 9.4.2019 do 6.3.2020 |
Adresa | 67, 37341 Hosín |
starosta | Václav Zabilka |
---|---|
Ve funkci | od 8.4.2016 do 9.4.2019 |
Adresa | 67, 37341 Hosín |
IČO: | 65059921 |
---|---|
Firma: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dobřejovice |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | České Budějovice |
Základní územní jednotka: | Hosín |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 28. 8. 1995 |
Sídlo: | 96, Hosín 37341 |
---|
Činnosti v oblasti protipožární ochrany |