SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Desná III má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Desná III (60254912) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese Schindlerova 933, 46861 Desná. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 a je stále aktivní. SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Desná III má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Desná III nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Desná III na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 35811 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 60254912 | |
Jméno: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Desná III | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Schindlerova 933, Desná 46861, Česká republika | 9.2.2016 |
---|---|---|
Adresa: | , Desná, , | 1.1.2014 - 9.2.2016 |
starosta | Lukáš Dvořák |
---|---|
Ve funkci | od 15.3.2022 |
Adresa | Krkonošská 144, 46861 Desná |
starosta | Milan Zálepa |
---|---|
Ve funkci | od 9.6.2020 do 15.3.2022 |
Adresa | Poštovní 622, 46861 Desná |
Starosta | Milan Zálepa |
---|---|
Ve funkci | od 1.8.2019 do 9.6.2020 |
Adresa | Poštovní 622, 46861 Desná |
starosta | Milan Zálepa |
---|---|
Ve funkci | od 9.2.2016 do 1.8.2019 |
Adresa | Poštovní 622, 46861 Desná |
IČO (identifikační číslo): | 60254912 |
---|---|
Jméno: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Desná III |
Právní forma podnikání: | Pobočný spolek |
Vznik první živnosti: | 1. 5. 1996 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | Schindlerova 933, Desná 46861 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 12. 2. 2014 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 5. 2. 2014 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 5. 2. 2014 |
Člen statutárního orgánu: | Milan Zálepa |
---|
IČO: | 60254912 |
---|---|
Firma: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Desná III |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Jablonec nad Nisou |
Základní územní jednotka: | Desná |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 1. 5. 1996 |
Sídlo: | Schindlerova 933, Desná 46861 |
---|
Činnosti v oblasti protipožární ochrany |