SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Čkyně má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Čkyně (63284529) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese 134, 38481 Čkyně. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Čkyně má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Čkyně nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Čkyně na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 32891 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 63284529 | |
Jméno: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Čkyně | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 134, Čkyně 38481, Česká republika | 26.4.2016 |
---|---|---|
Adresa: | , Čkyně, , | 1.1.2014 - 26.4.2016 |
starosta | Vlastimil Babka |
---|---|
Ve funkci | od 30.1.2024 |
Adresa | 265, 38481 Čkyně |
starosta | Josef Kainc |
---|---|
Ve funkci | od 24.6.2020 do 30.1.2024 |
Adresa | 148, 38481 Čkyně |
Starosta | Josef Kainc |
---|---|
Ve funkci | od 9.5.2019 do 24.6.2020 |
Adresa | 148, 38481 Čkyně |
starosta | Josef Kainc |
---|---|
Ve funkci | od 26.4.2016 do 9.5.2019 |
Adresa | 148, 38481 Čkyně |
IČO: | 63284529 |
---|---|
Firma: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Čkyně |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Prachatice |
Základní územní jednotka: | Čkyně |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 28. 8. 1995 |
Sídlo: | 134, Čkyně 38481 |
---|
Činnosti v oblasti protipožární ochrany |