SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Číhalín má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Číhalín (64271200) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese 68, 67507 Číhalín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Číhalín má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Číhalín nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Číhalín na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 34447 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 64271200 | |
Jméno: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Číhalín | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 68, Číhalín 67507, Česká republika | 13.7.2015 |
---|---|---|
Adresa: | 40, Číhalín 67507, Česká republika | 1.1.2014 - 13.7.2015 |
starosta | Josef Matoušek |
---|---|
Ve funkci | od 18.5.2024 |
Adresa | 65, 67507 Číhalín |
Starosta | Josef Ferda |
---|---|
Ve funkci | od 16.12.2020 do 18.5.2024 |
Adresa | 3, 67507 Číhalín |
Starosta | Jiří Čech |
---|---|
Ve funkci | od 11.12.2019 do 16.12.2020 |
Adresa | 42, 67507 Číhalín |
starosta | Jiří Čech |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.2015 do 11.12.2019 |
Adresa | 42, 67507 Číhalín |
IČO: | 64271200 |
---|---|
Firma: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Číhalín |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Třebíč |
Základní územní jednotka: | Číhalín |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 1. 1. 1996 |
Sídlo: | 68, Číhalín 67507 |
---|
Činnosti v oblasti protipožární ochrany |