SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Číčovice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Číčovice (65994698) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese 47, 25268 Číčovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Číčovice má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Číčovice nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Číčovice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 32212 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 65994698 | |
Jméno: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Čičovice | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 47, Číčovice 25268, Česká republika | 1.6.2016 |
---|---|---|
Adresa: | , Číčovice, Čičovice , | 1.1.2014 - 1.6.2016 |
starosta | Ondřej Vopava |
---|---|
Ve funkci | od 15.1.2022 |
Adresa | 35, 25268 Číčovice |
Starosta | Jindřich Plechinger |
---|---|
Ve funkci | od 1.4.2019 do 6.1.2020 |
Adresa | 47, 25268 Číčovice |
starosta | Jindřich Plechinger |
---|---|
Ve funkci | od 1.6.2016 do 1.4.2019 |
Adresa | 47, 25268 Číčovice |
IČO: | 65994698 |
---|---|
Firma: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Číčovice |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Praha-západ |
Základní územní jednotka: | Číčovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 12. 4. 1995 |
Sídlo: | 47, Číčovice 25268 |
---|
Činnosti v oblasti protipožární ochrany |