SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Chvalkovice na Hané má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Chvalkovice na Hané (65840194) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese 156, 68323 Ivanovice na Hané. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Chvalkovice na Hané má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Chvalkovice na Hané nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Chvalkovice na Hané na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 32988 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 65840194 | |
Jméno: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Chvalkovice na Hané | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 156, Ivanovice na Hané 68323, Česká republika | 21.8.2015 |
---|---|---|
Adresa: | , Ivanovice na Hané, Chvalkovice Na Hané , | 1.1.2014 - 21.8.2015 |
starosta | Kamil Churý |
---|---|
Ve funkci | od 4.8.2020 |
Adresa | 238, 68323 Ivanovice na Hané |
starosta | Jaroslav Churý |
---|---|
Ve funkci | od 28.1.2020 do 4.8.2020 |
Adresa | 190, 68323 Ivanovice na Hané |
starosta | Jaroslav Churý |
---|---|
Ve funkci | od 21.8.2015 do 28.1.2020 |
Adresa | 190, 68323 Ivanovice na Hané |
IČO: | 65840194 |
---|---|
Firma: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Chvalkovice na Hané |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Vyškov |
Základní územní jednotka: | Ivanovice na Hané |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 28. 8. 1995 |
Sídlo: | 156, Ivanovice na Hané 68323 |
---|
Činnosti v oblasti protipožární ochrany |