SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Chrástov má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Chrástov (65041801) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese 37, 39301 Horní Cerekev. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Chrástov má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Chrástov nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Chrástov na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 32088 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 65041801 | |
Jméno: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Chrástov | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 37, Horní Cerekev 39301, Česká republika | 18.6.2015 |
---|---|---|
Adresa: | , Horní Cerekev, , | 1.1.2014 - 18.6.2015 |
starosta | Vladislav Křížek |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.2024 |
Adresa | 13, 39301 Horní Cerekev |
starosta | Michal Straka |
---|---|
Ve funkci | od 21.3.2020 do 5.1.2024 |
Adresa | 46, 39301 Horní Cerekev |
starosta | Pavel Jílek |
---|---|
Ve funkci | od 28.11.2019 do 21.3.2020 |
Adresa | 47, 39301 Horní Cerekev |
starosta | Pavel Jílek |
---|---|
Ve funkci | od 18.6.2015 do 28.11.2019 |
Adresa | 5, 39301 Horní Cerekev |
IČO: | 65041801 |
---|---|
Firma: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Chrástov |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Pelhřimov |
Základní územní jednotka: | Horní Cerekev |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 28. 3. 1995 |
Sídlo: | 37, Horní Cerekev 39301 |
---|
Činnosti v oblasti protipožární ochrany |