SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Chrášťany má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Chrášťany (63805171) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese 210, 27001 Chrášťany. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Chrášťany má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Chrášťany nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Chrášťany na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 32508 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 63805171 | |
Jméno: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Chrášťany | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 210, Chrášťany 27001, Česká republika | 23.4.2015 |
---|---|---|
Adresa: | , Chrášťany, , | 1.1.2014 - 23.4.2015 |
Starosta | Miroslav Linhart |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.2020 |
Adresa | 89, 27001 Chrášťany |
starosta | Václav Kounovský |
---|---|
Ve funkci | od 18.3.2019 do 29.5.2020 |
Adresa | 147, 27001 Chrášťany |
starosta | Václav Kounovský |
---|---|
Ve funkci | od 23.4.2015 do 18.3.2019 |
Adresa | 147, 27001 Chrášťany |
IČO: | 63805171 |
---|---|
Firma: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Chrášťany |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Rakovník |
Základní územní jednotka: | Chrášťany |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 28. 8. 1995 |
Sídlo: | 210, Chrášťany 27001 |
---|
Činnosti v oblasti protipožární ochrany |