SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Chedrbí má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Chedrbí (65927494) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese 166, 28601 Krchleby. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Chedrbí má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Chedrbí nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Chedrbí na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 32635 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 65927494 | |
Jméno: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Chedrbí | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 166, Krchleby 28601, Česká republika | 24.5.2016 |
---|
starosta | Jiří Martínek |
---|---|
Ve funkci | od 21.2.2019 |
Adresa | 130, 28601 Krchleby |
starosta | Jiří Martínek |
---|---|
Ve funkci | od 26.8.2016 do 21.2.2019 |
Adresa | 130, 28601 Krchleby |
starosta | Jiří Martínek |
---|---|
Ve funkci | od 24.5.2016 do 26.8.2016 |
Adresa | 55, 28002 Libodřice |
starosta | Jiří Martínek |
---|---|
Ve funkci | od 24.5.2016 do 26.8.2016 |
Adresa | 55, 28002 Libodřice |
IČO: | 65927494 |
---|---|
Firma: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Chedrbí |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Kutná Hora |
Základní územní jednotka: | Krchleby |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 28. 8. 1995 |
Sídlo: | 166, Krchleby 28601 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Maloobchod s nápoji |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Činnosti v oblasti protipožární ochrany |