SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Cep má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Cep (69085111) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese 66, 37901 Cep. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Cep má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Cep nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Cep na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 37365 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 69085111 | |
Jméno: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Cep | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 66, Cep 37901, Česká republika | 28.7.2015 |
---|---|---|
Adresa: | 56, Cep 37901, Česká republika | 1.1.2014 - 28.7.2015 |
starosta | Michal Chrt |
---|---|
Ve funkci | od 15.2.2024 |
Adresa | 26, 37901 Cep |
starosta | Jan Jezvík |
---|---|
Ve funkci | od 7.10.2021 do 15.2.2024 |
Adresa | 28, 37901 Cep |
Starosta | Jan Jezvík |
---|---|
Ve funkci | od 9.5.2019 do 7.10.2021 |
Adresa | 28, 37901 Cep |
starosta | Jan Jezvík |
---|---|
Ve funkci | od 28.7.2015 do 9.5.2019 |
Adresa | 28, 37901 Cep |
IČO: | 69085111 |
---|---|
Firma: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Cep |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Jindřichův Hradec |
Základní územní jednotka: | Cep |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 28. 12. 1998 |
Sídlo: | 66, Cep 37901 |
---|
Činnosti v oblasti protipožární ochrany |