SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Bystřice nad Pernštejnem má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Bystřice nad Pernštejnem (48897973) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese Masarykovo náměstí 9, 59301 Bystřice nad Pernštejnem. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 a je stále aktivní. SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Bystřice nad Pernštejnem má tři obory činností.
Jako zdroj dat o SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Bystřice nad Pernštejnem nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Bystřice nad Pernštejnem na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 31508 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 48897973 | |
Jméno: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Bystřice nad Pernštejnem | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Masarykovo náměstí 9, Bystřice nad Pernštejnem 59301, Česká republika | 3.6.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Masarykovo náměstí 5, Bystřice nad Pernštejnem 59301, Česká republika | 1.1.2014 - 3.6.2015 |
starosta | Miloslav Ungr |
---|---|
Ve funkci | od 8.6.2023 |
Adresa | Višňová 866, 59301 Bystřice nad Pernštejnem |
starosta | Miloslav Ungr |
---|---|
Ve funkci | od 29.8.2020 do 2.5.2023 |
Adresa | Okružní 971, 59301 Bystřice nad Pernštejnem |
starosta | Miloslav Ungr |
---|---|
Ve funkci | od 10.12.2019 do 29.8.2020 |
Adresa | Okružní 971, 59301 Bystřice nad Pernštejnem |
starosta | Miloslav Ungr |
---|---|
Ve funkci | od 3.6.2015 do 10.12.2019 |
Adresa | Okružní 971, 59301 Bystřice nad Pernštejnem |
IČO (identifikační číslo): | 48897973 |
---|---|
Jméno: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Bystřice nad Pernštejnem |
Právní forma podnikání: | Pobočný spolek |
Vznik první živnosti: | 7. 2. 1995 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 3 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 20. 3. 2014 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 18. 3. 2014 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 18. 3. 2014 |
Člen statutárního orgánu: | Miloslav Ungr |
---|
IČO: | 48897973 |
---|---|
Firma: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Bystřice nad Pernštejnem |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Žďár nad Sázavou |
Základní územní jednotka: | Bystřice nad Pernštejnem |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 7. 2. 1995 |
Sídlo: | Masarykovo náměstí 9, Bystřice nad Pernštejnem 59301 |
---|
Maloobchod s nápoji |
Pohostinství |
Činnosti v oblasti protipožární ochrany |