SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Bludov má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Bludov (64094804) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese Nová dědina 506, 78961 Bludov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Bludov má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Bludov nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Bludov na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 36067 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 64094804 | |
Jméno: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Bludov | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Nová dědina 506, Bludov 78961, Česká republika | 16.10.2015 |
---|---|---|
Adresa: | , Bludov, Bludov , | 1.1.2014 - 16.10.2015 |
Starosta | Josef Kotrlý |
---|---|
Ve funkci | od 1.4.2022 |
Adresa | Nádražní 605, 78961 Bludov |
Starosta | Josef Kotrlý |
---|---|
Ve funkci | od 22.9.2020 do 1.4.2022 |
Adresa | 8. května 295, 78961 Bludov |
starosta | Josef Kotrlý |
---|---|
Ve funkci | od 16.10.2015 do 22.9.2020 |
Adresa | 8. května 295, 78961 Bludov |
IČO: | 64094804 |
---|---|
Firma: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Bludov |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Šumperk |
Základní územní jednotka: | Bludov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 11. 6. 1996 |
Sídlo: | Nová dědina 506, Bludov 78961 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Maloobchod s nápoji |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Činnosti v oblasti protipožární ochrany |