SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Bílý Kámen má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Sídlí na adrese 12, 58841 Bílý Kámen. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Bílý Kámen má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Bílý Kámen nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Bílý Kámen na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 30800 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 18199038 | |
Jméno: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Bílý Kámen | |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 12, Bílý Kámen 58841, Česká republika | 15.6.2015 |
---|---|---|
Adresa: | , Bílý Kámen, , | 1.1.2014 - 15.6.2015 |
starosta | Ing. Martin Číhal |
---|---|
Ve funkci | od 15.2.2023 |
Adresa | 80, 58841 Bílý Kámen |
starosta | Vojtěch Andres |
---|---|
Ve funkci | od 6.8.2020 do 15.2.2023 |
Adresa | 127, 58841 Bílý Kámen |
Starosta | Vojtěch Andres |
---|---|
Ve funkci | od 20.11.2019 do 6.8.2020 |
Adresa | 127, 58841 Bílý Kámen |
starosta | Vojtěch Andres |
---|---|
Ve funkci | od 21.1.2016 do 20.11.2019 |
Adresa | 127, 58841 Bílý Kámen |
starosta | Vojtěch Andres |
---|---|
Ve funkci | od 15.6.2015 do 21.1.2016 |
Adresa | 3, 58841 Bílý Kámen |
IČO: | 18199038 |
---|---|
Firma: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Bílý Kámen |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Jihlava |
Základní územní jednotka: | Bílý Kámen |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 16. 10. 1991 |
Sídlo: | 12, Bílý Kámen 58841 |
---|
Činnosti v oblasti protipožární ochrany |