SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Bezděz má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Bezděz (86770802) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese 102, 47201 Bezděz. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Bezděz má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Bezděz nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Bezděz na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 37602 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 86770802 | |
Jméno: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Bezděz | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 102, Bezděz 47201, Česká republika | 21.3.2016 |
---|---|---|
Adresa: | 40, Bezděz 47201, Česká republika | 1.1.2014 - 21.3.2016 |
starosta | Karel Müller |
---|---|
Ve funkci | od 15.9.2023 |
Adresa | 101, 47201 Bezděz |
starosta | Michal Šmíd |
---|---|
Ve funkci | od 22.3.2019 do 15.9.2023 |
Adresa | 18, 47201 Bezděz |
starosta | Miroslav Raibr |
---|---|
Ve funkci | od 21.3.2016 do 22.3.2019 |
Adresa | 16, 47201 Bezděz |
IČO: | 86770802 |
---|---|
Firma: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Bezděz |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Česká Lípa |
Základní územní jednotka: | Bezděz |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 26. 5. 2005 |
Sídlo: | 102, Bezděz 47201 |
---|
Činnosti v oblasti protipožární ochrany |