SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Bartoušov má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Bartoušov (01874411) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese 41, 50601 Jičíněves. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 22. 12. 2016 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Bartoušov má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Bartoušov nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Bartoušov na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 22. 12. 2016 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 67393 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 01874411 | |
Jméno: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Bartoušov | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 22.12.2016 |
Zapsána dne: | 22.12.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 41, Jičíněves 50601, Česká republika | 22.12.2016 |
---|
Starosta | Stanislav Fejfar |
---|---|
Ve funkci | od 29.2.2020 |
Adresa | 12, 50601 Jičíněves |
Starosta | Stanislav Fejfar |
---|---|
Ve funkci | od 26.9.2019 do 29.2.2020 |
Adresa | 12, 50601 Jičíněves |
starosta | Stanislav Fejfar |
---|---|
Ve funkci | od 22.12.2016 do 26.9.2019 |
Adresa | 12, 50601 Jičíněves |
IČO: | 01874411 |
---|---|
Firma: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Bartoušov |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Jičín |
Základní územní jednotka: | Jičíněves |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 22. 12. 2016 |
Sídlo: | 41, Jičíněves 50601 |
---|
Činnosti v oblasti protipožární ochrany |