SH ČMS - Okrsek Dolní Loučky má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Sídlí na adrese 190, 59455 Dolní Loučky. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 SH ČMS - Okrsek Dolní Loučky má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o SH ČMS - Okrsek Dolní Loučky nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SH ČMS - Okrsek Dolní Loučky na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 37742 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 72066598 | |
Jméno: | SH ČMS - Okrsek Dolní Loučky | |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 190, Dolní Loučky 59455, Česká republika | 14.5.2015 |
---|---|---|
Adresa: | 271, Dolní Loučky 59455, Česká republika | 1.1.2014 - 14.5.2015 |
starosta | Petr Tomek |
---|---|
Ve funkci | od 27.10.2020 |
Adresa | 69, 59455 Kuřimské Jestřabí |
starosta | Milan Sojka |
---|---|
Ve funkci | od 14.5.2015 do 27.10.2020 |
Adresa | 271, 59455 Dolní Loučky |
IČO: | 72066598 |
---|---|
Firma: | SH ČMS - Okrsek Dolní Loučky |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Brno-venkov |
Základní územní jednotka: | Dolní Loučky |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 17. 3. 2010 |
Sídlo: | 190, Dolní Loučky 59455 |
---|
Činnosti v oblasti protipožární ochrany |