SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Bruntál má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Bruntál (63731118) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese Rýmařovská 777/8, 79201 Bruntál. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Bruntál má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Bruntál nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Bruntál na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 32369 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 63731118 | |
Jméno: | Sdružení hasičů ČMS okresu Bruntál - OSH Bruntál | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Rýmařovská 777/8, Bruntál 79201, Česká republika | 1.1.2014 |
---|
starosta | Soběslav Sedláček |
---|---|
Ve funkci | od 16.12.2020 |
Adresa | 331, 79368 Leskovec nad Moravicí |
starosta | Oldřich Orság |
---|---|
Ve funkci | od 14.12.2017 do 16.12.2020 |
Adresa | Jesenická 226/27, 79326 Vrbno pod Pradědem |
starosta | Milan Zehnal |
---|---|
Ve funkci | od 21.8.2015 do 14.12.2017 |
Adresa | 304, 79351 Huzová |
starosta | Milan Zehnal |
---|---|
Ve funkci | od 21.8.2015 do 14.12.2017 |
Adresa | 304, 79351 Huzová |
IČO: | 63731118 |
---|---|
Firma: | SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Bruntál |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Bruntál |
Základní územní jednotka: | Bruntál |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 9. 6. 1995 |
Sídlo: | Rýmařovská 777/8, Bruntál 79201 |
---|
Činnosti v oblasti protipožární ochrany |